追查宁夏回族自治区银川监狱迫害法轮功学员的责任人的通告
自1999年7月以来,宁夏回族自治区公、检、法、司和“610”系统对法轮功学员实施群体灭绝性迫害,司法系统作为执法机构,公然剥夺公民的信仰权利,非法抓捕、关押、酷刑虐待、庭审、无罪判刑,造成众多法轮功学员致伤、致残。特别是警察等执法人员公开犯罪,其性质已黑社会化。本组织从即日起对下述迫害案立案追查。
追查案由简介:2009年2月15日,银川监狱为更加残酷的迫害被非法关押在该监狱的法轮功学员,从北京前进监狱找来3名迫害法轮功学员的凶手对银川监狱警察进行培训,并在监狱一监区做了10个“老虎凳”,放在禁闭室作为酷刑刑具,专门用于“转化”迫害。银川监狱还专门指派警察魏军、田永玉、李宏兵、张林、张全宏等人协助他们,并抽调多名受刑人参与迫害。当时被非法关押在银川监狱的11名法轮功学员,都曾被关押到禁闭室,坐“老虎凳”、“熬鹰”(长时间不准睡觉)等。3名来自北京前进监狱的凶手,在银川监狱期间,始终隐瞒自己的身份。据举报,其中一个是北京前进监狱九监区指导员刘光辉,他原是前进监狱九监区小队长,曾使用各种招数迫害法轮功学员,包括:“熬鹰”、面壁、罚坐、法轮功学员上厕所被押解着、挑选受刑人殴打辱骂、在小板凳上坐直不许动,长达20小时,甚至数天等。刘光辉因迫害法轮功有功,而得到提拔。
涉案主要责任单位和责任人:宁夏回族自治区政法委书记苏德良;宁夏回族自治区“610”程国新;宁夏银川监狱监狱长李文成、马建洲(前任),副监狱长陈干龙,严管分监区长段明亮、教导员陆伟,狱警朱义泽,监狱教育科副科长赵莉,六监区教导员滕进军,警察魏军、田永玉、李宏兵、张林、张全宏、赵立、冯少辉、田军、韩小兵、王学祥,宁夏监狱局宁朔集团总经理杨小龙(将刘光辉等人荐到银川监狱);宁夏司法厅教育处尹自能(原宁夏吴忠监狱教育科长);北京前进监狱十一分监区指导员刘光辉。
我们的原则是:谁犯罪谁承担、集体组织犯罪个人承担、教唆迫害与直接迫害同罪。根据这一原则,所有在组织、单位、系统名义下所犯的罪行最终将落实到个人承担。上述有关责任人将被彻底追查,并被绳之以法。
追查国际希望涉案人员能够良知苏醒,审时度势,为了你和家人的未来,揭露黑幕,立功赎罪,以争取最后审判时从宽处理。不管你现在是否站出来,真相必将大白于天下。到中共倒台、你们伏法之时,后悔就晚了。
“追查国际”全称为“追查迫害法轮功国际组织”,成立于2003年1月20日,旨在帮助和协调国际社会正义力量及刑事机构,在全球范围内彻底追查迫害法轮功的一切罪行以及相关的机构、组织和个人,无论天涯海角,无论时日长短,必将追查到底,协助受害者将罪犯送上法庭,严惩凶手,警醒世人。
追查迫害法轮功国际组织
World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong
电话:1-347-448-5790;传真:1-347-402-1444;
邮信地址:P.O. Box 84, New york, NY 10116
网址:http://www.zhuichaguoji.org, http://www.upholdjustice.org/
- 职务:副监狱长现任单位:地址:
宁夏回族自治区银川市清河南街新生巷126号 银川监狱
邮编:750004更多信息:陈干龙:15009569686
- 职务:监狱长 (前任)现任单位:地址:
宁夏回族自治区银川市清河南街新生巷126号 银川监狱
邮编:750004 - 职务:副监狱长现任单位:地址:
宁夏回族自治区银川市清河南街新生巷126号 银川监狱
邮编:750004 - 职务:宣教处副处长系统:现任单位:地址:
(自治区防邪办 610办)宁夏回族自治区银川市上海西路65号 和信大厦 创展中心15楼
邮编︰750002更多信息:“610”宣教处副处长程国新(自治区党委“610办公室”宣传处副处长)
- 职务:国家安全部副部长、原宁夏回族自治区政法委书记、“610办公室” 主任 (原任)、自治区公安厅长系统:现任单位:地址:
(自治区防邪办 610办)宁夏回族自治区银川市上海西路65号 和信大厦 创展中心15楼
邮编︰750002更多信息:原书记苏德良(现任国家安全部副部长、政治部主任):办0951-6136002、13919208666
苏德良,男,汉族,1960年1月出生,浙江嵊州人,1985年3月入党,1980年9月参加工作,中央党校函授学院经济管理专业毕业,中央党校大学学历。现任最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检监察组组长。
1978年10月至1992年12月,先后在上海市公安学校、上海市公安局、上海市国家安全局等单位学习、工作;
1992年12月,上海市国家安全局办公室副主任;
1994年07月,上海市国家安全局长宁区办事处主任(正处级);
1995年06月,上海市国家安全局长宁分局局长;
1996年05月,上海市国家安全局局长助理;
1999年08月,海南省国家安全厅副厅长、党委委员;
2002年08月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区国家安全厅党委书记、厅长;
2005年03月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区公安厅党委副书记、厅长;
2005年09月,宁夏自治区公安厅党委副书记、厅长;
2006年12月,宁夏自治区党委政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2007年06月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2009年09月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长兼自治区法学会会长;
2013年02月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅厅长兼自治区法学会会长;
2013年05月,国家安全部党委委员、政治部主任;
2015年08月,国家安全部党委委员、副部长、政治部主任;
2018年06月,最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长。 - 职务:国家安全部副部长、原宁夏回族自治区政法委书记、“610办公室” 主任 (原任)、自治区公安厅长系统:现任单位:地址:
地址1:宁夏银川市金凤区北京中路86号公安厅院内 宁夏回族自治区政法委
邮编:750002地址2:(自治区政法委)宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街56号
邮编︰750010更多信息:原书记苏德良(现任国家安全部副部长、政治部主任):办0951-6136002、13919208666
苏德良,男,汉族,1960年1月出生,浙江嵊州人,1985年3月入党,1980年9月参加工作,中央党校函授学院经济管理专业毕业,中央党校大学学历。现任最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检监察组组长。
1978年10月至1992年12月,先后在上海市公安学校、上海市公安局、上海市国家安全局等单位学习、工作;
1992年12月,上海市国家安全局办公室副主任;
1994年07月,上海市国家安全局长宁区办事处主任(正处级);
1995年06月,上海市国家安全局长宁分局局长;
1996年05月,上海市国家安全局局长助理;
1999年08月,海南省国家安全厅副厅长、党委委员;
2002年08月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区国家安全厅党委书记、厅长;
2005年03月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区公安厅党委副书记、厅长;
2005年09月,宁夏自治区公安厅党委副书记、厅长;
2006年12月,宁夏自治区党委政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2007年06月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2009年09月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长兼自治区法学会会长;
2013年02月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅厅长兼自治区法学会会长;
2013年05月,国家安全部党委委员、政治部主任;
2015年08月,国家安全部党委委员、副部长、政治部主任;
2018年06月,最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长。 - 职务:国家安全部副部长、原宁夏回族自治区政法委书记、“610办公室” 主任 (原任)、自治区公安厅长系统:现任单位:地址:
(国家安全部)北京市东城区东长安街14号 (在公安部挂牌)
邮编:100741更多信息:原书记苏德良(现任国家安全部副部长、政治部主任):办0951-6136002、13919208666
苏德良,男,汉族,1960年1月出生,浙江嵊州人,1985年3月入党,1980年9月参加工作,中央党校函授学院经济管理专业毕业,中央党校大学学历。现任最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检监察组组长。
1978年10月至1992年12月,先后在上海市公安学校、上海市公安局、上海市国家安全局等单位学习、工作;
1992年12月,上海市国家安全局办公室副主任;
1994年07月,上海市国家安全局长宁区办事处主任(正处级);
1995年06月,上海市国家安全局长宁分局局长;
1996年05月,上海市国家安全局局长助理;
1999年08月,海南省国家安全厅副厅长、党委委员;
2002年08月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区国家安全厅党委书记、厅长;
2005年03月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区公安厅党委副书记、厅长;
2005年09月,宁夏自治区公安厅党委副书记、厅长;
2006年12月,宁夏自治区党委政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2007年06月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2009年09月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长兼自治区法学会会长;
2013年02月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅厅长兼自治区法学会会长;
2013年05月,国家安全部党委委员、政治部主任;
2015年08月,国家安全部党委委员、副部长、政治部主任;
2018年06月,最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长。 - 职务:国家安全部副部长、原宁夏回族自治区政法委书记、“610办公室” 主任 (原任)、自治区公安厅长系统:现任单位:地址:
宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路86号 宁夏回族自治区公安厅
邮编:750004更多信息:原书记苏德良(现任国家安全部副部长、政治部主任):办0951-6136002、13919208666
苏德良,男,汉族,1960年1月出生,浙江嵊州人,1985年3月入党,1980年9月参加工作,中央党校函授学院经济管理专业毕业,中央党校大学学历。现任最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高人民检察院纪检监察组组长。
1978年10月至1992年12月,先后在上海市公安学校、上海市公安局、上海市国家安全局等单位学习、工作;
1992年12月,上海市国家安全局办公室副主任;
1994年07月,上海市国家安全局长宁区办事处主任(正处级);
1995年06月,上海市国家安全局长宁分局局长;
1996年05月,上海市国家安全局局长助理;
1999年08月,海南省国家安全厅副厅长、党委委员;
2002年08月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区国家安全厅党委书记、厅长;
2005年03月,宁夏自治区政府副秘书长,自治区公安厅党委副书记、厅长;
2005年09月,宁夏自治区公安厅党委副书记、厅长;
2006年12月,宁夏自治区党委政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2007年06月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长;
2009年09月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅党委书记、厅长兼自治区法学会会长;
2013年02月,宁夏自治区党委常委、政法委书记,自治区公安厅厅长兼自治区法学会会长;
2013年05月,国家安全部党委委员、政治部主任;
2015年08月,国家安全部党委委员、副部长、政治部主任;
2018年06月,最高人民检察院党组成员、中央纪委驻最高检纪检监察组组长。 - 职务:副监狱长、指导员现任单位:地址:
天津市汉沽区京山线茶淀站106信箱
邮编:300481更多信息:副监狱长刘光辉:010-83589406、13920349204