黄关春
黄关春:2003年1月-2006年3月任武汉市公安局长,2015年6月调任湖南省副省长兼省公安厅厅长
黄关春,男,汉族,1959年2月出生,湖北鄂州人,在职研究生学历,经济学硕士学位,副总警监,1975年9月参加工作,1979年9月加入中国共产党。现任湖南省人大常委会副主任、党组副书记。
1989.12--1996.10湖北省武汉市硚口区委常委、办公室主任、区人民政府副区长;
1996.10--1997.10湖北省武汉市委组织部副部长;
1997.10--1999.08湖北省武汉市江汉区委书记、区人大常委会主任(1995.09--1998.07,湖北省委党校行政管理专业在职研究生学习);
1999.08--2000.02湖北省武汉经济技术开发区党工委书记、管委会副主任;
2000.02--2001.07湖北省武汉市政府秘书长(1998.09--2001.01,武汉理工大学管理学院国际贸易专业在职研究生学习,获经济学硕士学位);
2001.07--2002.01湖北省武汉市人民政府副市长;
2002.01--2003.01湖北省武汉市委常委、市人民政府副市长(其间:2002.03--2003.01,中央党校中青年干部第十八期培训班学习);
2003.01--2005.06湖北省武汉市委常委、秘书长,市公安局局长;
2005.06--2006.03湖北省武汉市委常委、政法委书记,市公安局局长;
2006.03--2012.06湖北省孝感市委书记、市人大常委会主任(其间:2010.09--2011.01,中央党校中青年干部第二十九期培训班学习);
2012.06--2012.07吉林省人民政府党组成员、省公安厅党委书记;
2012.07--2015.06吉林省人民政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、党委书记;
2015.06--2015.07湖南省人民政府党组成员、省公安厅党委书记;
2015.07--2016.06湖南省人民政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、督察长、党委书记;
2016.06--2016.12湖南省委常委、政法委书记,省人民政府副省长、党组成员,省公安厅厅长、督察长、党委书记;
2016.12--2017.07湖南省委常委、政法委书记,省公安厅厅长、督察长、党委书记;
2017.07--2019.01湖南省委常委、政法委书记;
2019.01--2019.05湖南省委常委、政法委书记,省人大常委会副主任;
2019.05--湖南省人大常委会副主任、党组副书记。