孙光骏
湖北省武汉市检察院检察长孙光骏(2018年9月19日落马)
简历:孙光骏,男,1960年4月出生,汉族,湖北应城人,1980年1月参加工作,1991年10月加入中国共产党,博士研究生文化,博士学位。现任湖北省武汉市人民检察院检察长、党组书记。
1980年01月-1982年08月 应城县第一小学教师;
1982年08月-1986年06月 华中师范大学外语系学习
1986年06月-1989年08月 应城市第一中学教师;
1989年08月-1992年04月 中南政法学院法学硕士研究生学习
1992年04月-2001年04月 武汉市检察院审查起诉处正科级检察员,1997年9月审查批捕处副处长;(1996年8月-1998年12月武汉大学博士研究生在职学习)
2001年04月-2002年07月 挂任武汉市汉阳区检察院副检察长(2002年2月明确正处级);
2002年07月-2002年10月 武汉市汉阳区检察院副检察长;
2002年10月-2002年12月 武汉市汉阳区检察院代理检察长、党组副书记;
2002年12月-2006年11月 武汉市汉阳区政法委副书记、汉阳区检察院检察长、党组书记;
2006年11月-2007年01月宜昌市人民检察院代理检察长、党组书记;
2007年01月-2015年01月 宜昌市人民检察院检察长、党组书记。
2015年01月-2016年01月武汉市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长。
2016年01月- 湖北省武汉市人民检察院党组书记、检察长
湖北省刑法学会副会长,武汉大学法学院,湖北省警官学院兼职教授。
湖北省宜昌市检察院
职务 | |||
---|---|---|---|
孙光骏 | 检察院院长、“610办公室”成员 | “610”系统, 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | 湖北省武汉市检察院检察长孙光骏(2018年9月19日落马) |
湖北省宜昌市“610办公室” (防范办)
湖北省宜昌市西陵区胜利四路52号
邮编: 443000
市委:0717-6252992
市“610”:0717-6252985、0717-6252964、0717-6252924
职务 | |||
---|---|---|---|
夏昌坤 | 副主任 | “610”系统 | 夏昌坤:0717-6252961 (办) |
吴太武 | 副主任 | “610”系统 | 吴太武:0717-6252961 |
裴缜 | 法院院长、“610办公室”成员 | “610”系统, 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | 裴缜:0717--6341006(办) |
孙光骏 | 检察院院长、“610办公室”成员 | “610”系统, 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | 湖北省武汉市检察院检察长孙光骏(2018年9月19日落马) |
张建一 | 组长 | “610”系统 | 湖北省宜昌市市委反邪领导小组 |
徐成生 | 副主任 | “610”系统 | 徐成生:0717--6252961办、0717-6252918宅、13972596282 |
李中林 | 市委副秘书长、“610办公室”主任 | “610”系统, 国家机关 | 李中林:0717--6252924(办)、13907200058 |
蒋国平 | 宜昌市公安局局长、“610办公室”主任, 省司法厅副厅长、省监狱管理局党委书记、局长、楚垣集团有限责任公司董事长 | “610”系统, 公安, 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院), 司法 - 执行机构(包括监狱,劳教所,教养院、劳改队), 企业 | 蒋国平,男,汉族,1958年出生,湖北黄梅人,1975年参加工作,1983年加入中国共产党,省委党校研究生。 |
陈华 (1) | 副主任 | “610”系统 | 陈华:0717-6252924(办) |
湖北省武汉市检察院
湖北省武汉市江岸区台北二路特1号
邮编:430015
电话:027-85752000、027-85797026、027-85797119
传真:027-85797031
027-65797025(白班)027-65797000(夜班
办公室:027-65797042
举报:027-87802000
职务 | |||
---|---|---|---|
赵明山 | 检察员 | 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | |
李小平 | 检察员 | 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | |
张河洁 | 检察长 | 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | |
孙应征 | 检察长 | 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | |
孙光骏 | 检察院院长、“610办公室”成员 | “610”系统, 司法 - 行政系统(法院,司法局,司法厅,检查院) | 湖北省武汉市检察院检察长孙光骏(2018年9月19日落马) |